В. М. Лурье, Адмиралы и генералы Военно-Морского флота СССР в период Великой Отечественной и советско-японской войн (1941-1945), СПб.: Русско-балтийский информационный центр БЛИЦ, 2001. - 280 с. ISBN 5-86789-102-Х
Кузнецов Александр Алексеевич [10(23).2.1904, с. Щербово, ныне Торжокского р-на Тверской обл. — 7.8.1966, Москва]. Русский; генерал-лейтенант авиации (27.1.1951); Герой Сов. Союза (6.12.1949); в ВМФ с 1923; член компартии с 1925. Окончил Военно-мор. подготовит, уч-ще (10.1923-9.1924), Военно-мор. уч-ще им. М. В. Фрунзе (9.1924-5.1927), школу мор. летчиков и летнабов ВВС РККА им. Сталина в Ейске (10.1927-2.1929; 6.1931-2.1933), КУВНАС при Военно-мор. акад. им. К. Е. Ворошилова (12.1940-5.1941).
Корабельный курсант, пом. вахтенного нач-ка (5-10.1927) ЛК «Парижская Коммуна» МСБМ. Мл. (2-9.1929), ст. (9.1929-7.1930) летнаб, ком-р звена (7.1930-4.1931) 65-го отд. авиаотряда ВВС, КР «Червона Украина» (4-6.1931) МСЧМ, 62-й отд. АЭ (2-12.1933), отряда 121-й АЭ (12.1933-3.1934), 51-го отд. авиаотряда (3.1934-4.1935), 20-й мор. дальнеразведывательной АЭ (4.1935-2.1938), нач-к штаба (2-7.1938), исполн. должн. командующего (7.1938-10.1939) ВВС КБФ. Командующий ВВС СФ с окт. 1939. Участник сов.-финл. войны 1939-40. Под. руководством К. авиация СФ активно участвовала в боях. Боевые вылеты в основном носили характер воздуш. разведки. Сложные погодные условия требовали особого умения, выдержки. Кроме обеспечения информацией, ВВС СФ выполняли спецзадания штаба флота, перебрасывали продовольствие, медикаменты, боеприпасы десант, отрядам и сухопутным войскам на фронте. Лично К. неоднократно совершал боевые вылеты.
В Вел. Отеч. войну вступил в прежней должности. Под командованием К. летчики-североморцы в первые же дни войны встретили пр-ка в полной боевой готовности. На Мурманском направлении в условиях тяжелой воен. стратегич. обстановки сдерживали натиск врага, отражали круглосуточные налеты на охраняемые объекты и сами уничтожали захватчиков в небе, на море и на суше. Авиацией под командованием К. за год войны в воздуш. боях было сбито около трехсот немецких самолетов, потоплено восемь военных кораблей и транспортов, в т. ч. две ПЛ, повреждено семь боевых кораблей.
Из боевой характеристики: «Лично К. любит летать и постоянно тренируется, как летчик. Летает почти на всех типах машин...»
Пом. командующего ВВС ТОФ по летной части (1.1943-11.1944). В распоряжении нач-ка ВВС ВМФ (11.1944-3.1945). Нач-к 4-го Военно-мор. авиац. уч-ща ВВС ВМФ с марта 1945.
После окончания войны в той же должности. Нач-к Высш. офицерских летно-тактич. курсов авиации ВМС (4. — 9.1946). 1-й зам. (9.1946-9.1948), нач-к (10.1948-5.1953) Гл. упр. Сев. мор. пути при СМ СССР, оставаясь в кадрах ВМС.
Из наградного листа на присвоение К. звания Героя Сов. Союза: «К. умело и мужественно проводил ледовую разведку по изучению районов, пригодных для ледовых аэродромов и научных станций. Лично проводил посадки на эти аэродромы. В самый критический момент работы экспедиции на Северном полюсе сжатием разломало лед, что поставило под угрозу потери находившихся там самолетов и научного оборудования. К. лично вылетел в этот район и произвел посадку на колесном самолете на неподготовленную льдину... Своим смелым руководством обеспечил вылет самолетов на спасение научного оборудования... Лично совершал разведывательные полеты и первый совершил посадку в наиболее трудных ледовых районах для организации на них станции научных работ. По окончании работы экспедиции на тридцати двух аэродромах последним покинул район работы и совершил беспосадочный перелет Северный Полюс—Москва».
По заданию правительства организовал и руководил высокоширотными арктическими воз-душ, экспедициями Главсевморпути и Вооруженных сил в Центральном полярном бассейне Арктики, провел в этих экспедициях воен. и науч. изучение Центрального полярного бассейна. В высокоширотной арктической воздуш. экспедиции 1950 К. продолжил организаторскую работу по подготовке совместных операций воен. и полярной авиации в Арктике. Командующий ВВС 4-го ВМФ (5.1953-3.1956), в распоряжении командующего авиацией ВМФ (3-6.1956), ст. военный советник командующего авиацией ВМС Китайской Народной Республики (6.1956-11.1958), прикомандирован к научно-исслед. группе при главкоме ВМФ (11.1958-8.1959). С авг. 1959 в запасе.
Генерал-майор авиации (4.6.1940). Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
Награжден 4 орд. Ленина (1936, 1949 — 2, 1952), Красного Знамени (1941, 1944, 1945, 1954), медалями, именным оружием (1954).
Похоронен на Введенском кладбище.
Некролог: Красная звезда. 12.8.1966.
Лит.: На страже Заполярья. 11.8.1976; Симонов К. Разные дни войны. Дневник писателя. Т.1. М., 1977. С. 410-412; Долгов И. А. Золотые звезды калининцев. Кн. 1. 3-е изд., доп. и перераб. М., 1983. С. 359-361; Казашвили В. Получено по ленд-лизу // Авиация и космонавтика. 1991. № 10. С. 34; Русский архив: Великая Отечественная. Т. 21 (10). М., 1996. С. 103, 157; Т. 12 (1-2). М., 1997. С. 445-446.
Архив: ЦВМА, личные дела № 246, 247; ф. 3, оп. 11, д. 6, л. 178; оп. 028554, д. 260, л. 113; ф. 14, оп. 53, д. 20, л. 155.